Zenaide Souto Martins (2010 - 2014)
- BR DFMPDFT VPGJJA-ZSM
Parte de Galerias
Décima Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2010 a 2014, nos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procura-Geral de Justiça.
Zenaide Souto Martins (2010 - 2014)
Parte de Galerias
Décima Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2010 a 2014, nos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procura-Geral de Justiça.
Zenaide Souto Martins (1997 - 2000)
Parte de Galerias
15º Corregedora-Geral, exerceu o mandato no biênio de 1997 a 1998 e foi reconduzida para o biênio de 1999 a 2000; em parte dos mandatos de Humberto Adjuto Ulhôa e Eduardo José Oliveira de Albuquerque como Procuradores-Gerais de Justiça.
Parte de Galerias
Segundo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de março a setembro de 1961. Nomeado em 6 de março de 1961, tomou posse e assumiu o exercício em 13 de março. Exonerado, a pedido, em 29 de setembro 1961.
Wagner de Castro Araújo (2015 – 2023)
Parte de Galerias
13° Secretário-Geral, exerceu o cargo no período de 2015 a 2023, em parte do mandato de Leonardo Roscoe Bessa e nos dois mandatos de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradores-Gerais de Justiça.
Vitor Fernandes Gonçalves (2007 - 2008)
Parte de Galerias
18º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 2007 a 2008, em parte do mandato de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Vetuval Martins Vasconcelos (2010 - 2012)
Parte de Galerias
11º Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2010 a 2012, durante o primeiro mandato de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradora-Geral de Justiça.
Terezinha Sílvia Lavocat Galvão (1998 - 2000)
Parte de Galerias
Segunda Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 1998 a 2000, em parte dos mandatos de Humberto Adjuto Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça.
Temístocles de Mendonça Castro (1994 - 1998)
Parte de Galerias
Primeiro Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 1994 a 1998, em parte dos mandatos de Marluce Aparecida Barbosa Lima e Humberto Adjuto Ulhôa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Ruth Kicis Torrents Pereira (2004 - 2008)
Parte de Galerias
Quarta Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2004 a 2008, durante o mandato de Rogério Schietti Machado Cruz e o primeiro mandato Leonardo Azeredo Bandarra como Procuradores-Gerais de Justiça.
Rose Meire Cyrillo (2015 - 2019)
Parte de Galerias
Quinta Ouvidora, exerceu o cargo no período de 2014 a 2018, nos mandatos de Leonardo Roscoe Bessa como Procurador-Geral de Justiça.
Romeu Gonzaga Neiva (1996 - 1998)
Parte de Galerias
Quinto Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1996 a 1998, em parte do mandato de Humberto Adjuto Ulhôa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Rogerio Schietti Machado Cruz (2004 - 2006)
Parte de Galerias
15º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2004 a 2006. Nomeado em 29 de junho de 2004, tomou posse e entrou em exercício em 5 de julho, permaneceu no cargo até 6 de julho de 2006.
Recontução: Foto Leonardo Bandarra com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Azeredo Bandarra recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Leonardo Azeredo Bandarra (reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPDFT), Lenir de Azevedo (Procuradora de Justiça do MPDFT) e Maria Aparecida Donati Barbosa (Vice-Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT).
Recondução: Foto Mesa de Honra e Autoridades Convidadas
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Mesa de Honra; do lado esquerdo e direito, autoridades convidadas participando da cerimônia presencialmente.
Recondução: Foto Mesa de Honra
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia da Mesa de Honra; acima, tela transmitindo a cerimônia ao vivo. Da esquerda para direita: Augusto Brandão de Aras (Procurador-Geral da República), Fabiana Costa Oliveira Barreto (reconduzida à Procuradora-Geral de Justiça), Humberto Martins (Ministro do Superior Tribunal de Justiça).
Recondução: Foto Mesa de Honra
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Mesa de Honra. Da esquerda para a direita: Ronaldo Curado Fleury ( Procurador-Geral do Trabalho), Rodrigo Rollemberg (Governador do Distrito Federal), Rogério Schietti (Ministro do Superior Tribunal de Justiça - representando o Presidente dessa Corte), Leonardo Roscoe Bessa (reconduzido a Procurador-Geral de Justiça do MPDFT), José Bonifácio Borges de Andrada (Vice-Procurador-Geral da República, representando o Procurador-Geral da República), Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza (empossada Vice-Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT), Mário Machado Vieira Neto (Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Presidente dessa Corte), Jaime de Castro (Procurador-Geral de Justiça Militar), Elísio Teixeira Lima Neto (Promotor de Justiça - Presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).
Recondução: Foto Leonardo Bessa em Discurso de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Roscoe Bessa realizando o discurso de posse (recondução). À esquerda, autoridades compondo a Mesa de Honra e o Dispositivo de Honra.
Recondução: Foto Leonardo Bessa com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Roscoe Bessa recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Ronaldo Curado Fleury (Procurador-Geral do Trabalho), Leonardo Roscoe Bessa (Procurador-Geral de Justiça do MPDFT reconduzido), José Bonifácio Borges de Andrada (Vice-Procurador-Geral da República), Jaime de Castro (Procurador-Geral de Justiça Militar).
Recondução: Foto Leonardo Bessa com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Roscoe Bessa recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Rodrigo Rollemberg (Governador do Distrito Federal), Leonardo Roscoe Bessa (Procurador-Geral de Justiça do MPDFT reconduzido), Mário Machado Vieira Neto (Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Presidente dessa Corte), José Cruz Macedo (Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
Recondução: Foto Leonardo Bessa com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Rosoce Bess recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Mário Machado Vieira Neto (Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Presidente dessa Corte), Rodrigo Rollemberg (Governador do Distrito Federal), Leonardo Roscoe Bessa (Procurador-Geral de Justiça do MPDFT reconduzido), Arinda Fernandes (Procuradora de Justiça do MPDFT - membro de conselho Superior), José Bonifácio Borges de Andrada (Vice-Procurador-Geral da República).
Recondução: Foto Leonardo Bessa Assinando o Termo de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
À esquerda, Leonardo Roscoe Bessa e, à direita, José Bonifácio Borges de Andrada (Vice-Procurador-Geral da República representando o Procurador-Geral da República), na tribuna para assinatura do termo de posse. Ao fundo, autoridades compondo a Mesa de Honra e o Dispositivo de Honra.
Recondução: Foto Leonardo Bandarra Durante a Cerimônia
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Azeredo Bandarra durante a cerimônia de recondução no cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPDFT.
Recondução: Foto Leonardo Bandarra com Pedro Thomé de A. Neto
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Azeredo Bandarra (reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPDFT) recebendo cumprimentos de Pedro Thomé de Arruda Neto (Promotor de Justiça do MPDFT). Ao fundo, Maria Aparecida Donati Barbosa (Vice Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT).
Recondução: Foto Leonardo Bandarra com Maria Fátima R. T. Cordeiro
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Azeredo Bandarra (reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPDFT) recebendo cumprimentos de Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro (Procuradora de Justiça do Estado do Maranhão).
Recondução: Foto Leonardo Bandarra com Hussein Kalout
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Azeredo Bandarra (reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça) recebendo cumprimentos de Hussein Kalout (Cientista Político). Ao fundo, Maria Aparecida Donati Barbosa (Vice Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT).
Recondução: Foto Leonardo Bandarra com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Leonardo Azeredo Bandarra recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Bernardo de Urbano Resende (Promotor de Justiça do MPDFT), Leonardo Azeredo Bandarra (reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPDFT), Maria Aparecida Donati Barbosa (Vice Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT) e Laís Cerqueira Silva Figueira (Promotora de Justiça do MPDFT) .
Recondução: Foto Integrantes do MPDFT e Autoridades Convidadas
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Integrantes do MPDFT e convidados durante o discurso de recondução de Eunice Pereira Amorim Carvalhido ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT.
Recondução: Foto Início da Cerimônia
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Autoridades convidadas para a cerimônia de recondução de Eunice Pereira Amorim Carvalhido ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT. Da esquerda para direita: Jeferson Luiz Pereira Coelho (Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público), Benis Silva Queiroz Bastos (Corregedora Geral do MPDFT), Zenaide Souto Martins (Vice procuradora-Geral de Justiça do MPDFT), Agnelo Queiroz (Governador do Distrito Federal), Eunice Pereira Amorim Carvalhido (reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT), Ricardo Lewandowski (Ministro do Supremo Tribunal Federal), Roberto Monteiro Gurgel Santos (Procurador-Geral da República), Eliana Calmon (representando o Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal Felix Fisher), Mario Machado Vieira Netto (Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior (Presidente da OAB Federal), José Firmo Reis Soub (Membro do Conselho Superior do MPDFT), Cláudio Soares Lopes (Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro) e Henrique Nelson Calandra (Presidente da Associação do Magistrados Brasileiros).
Recondução: Foto Humberto Ulhôa Assinando o Termo de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia de Humberto Adjuto Ulhôa assinando o temo de posse. Ao seu lado, de pé, Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República.
Recondução: Foto Fabiana Costa em Discurso de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fabiana Costa Oliveira Barreto realizando o discurso de recondução ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Recondução: Foto Fabiana Costa Assinando o Termo de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fabiana Costa Oliveira Barreto assinando o termo de posse no cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Recondução: Foto Eunice Carvalhido em Discurso de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido durante discurso de recondução ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT; ao fundo, autoridades convidadas.
Recondução: Foto Eunice Carvalhido com Henrique Nelson Calandra
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido (reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT) recebendo cumprimentos de Henrique Nelson Calandra (Presidente da Associação do Magistrados Brasileiros).
Recondução: Foto Eunice Carvalhido com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Aldir Passarinho (Ministro do Supremo Tribunal Federal), Eunice Pereira Amorim Carvalhido (reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT) e Aldir Passarinho Junior (Ministro do Superior Tribunal de Justiça).
Recondução: Foto Eunice Carvalhido com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Ricardo Lewandowski (Ministro do STF), Eunice Pereira Amorim Carvalhido (reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT) e Castro Meira (Ministro do Superior Tribunal de Justiça).
Recondução: Foto Eunice Carvalhido com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: José Gerardo Grossi (Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral), Roberto Monteiro Gurgel Santos (Procurador-Geral da República) e Eunice Pereira Amorim Carvalhido (reconduzida ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT).
Recondução: Foto Eunice Carvalhido Assinando Termo de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido assinando o termo de posse ao lado de Lauro Pinto Cardoso Neto (Secretário-Geral da Procuradoria-Geral da República - à esquerda) e Roberto Monteiro Gurgel Santos (Procurador-Geral da República - à direita).
Recondução: Foto Dispositivo de Honra
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia do Dispositivo de Honra. Da esquerda para direita: 1ª fila: Antônio Ezequiel de Araújo Neto (Procurador de Justiça do MPDFT - membro do Conselho Superior), José Firmo Reis Soub (Procurador de Justiça do MPDFT - membro do Conselho Superior), Arinda Fernandes (Procuradora de Justiça do MPDFT - membro de conselho Superior), Benis Silva Queiroz Bastos (Procuradora de Justiça do MPDFT - membro do Conselho Superior), Ruth Kicis Torrents Pereira (Procuradora de Justiça do MPDFT - membro do Conselho Superior);
2ª fila: Wagner de Castro Araújo (Promotor de Justiça do MPDFT - Secretário-Geral), Rose Meire Cyrillo (Promotora de Justiça do MPDFT - Ouvidora), Carlos Eduardo Magalhães Almeida (Procurador de Justiça do MPDFT - Corregedor), Katie de Sousa Lima Coelho (Procuradora de Justiça do MPDFT - membro do Conselho Superior).
Recondução: Foto Discurso de Roberto - PGR
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Roberto Monteiro Gurgel Santos (Procurador-Geral da República) discursando na cerimônia de recondução de Eunice Pereira Amorim Carvalhido ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT.
Recondução: Foto Discurso de Lauro Pinto Cardoso Neto
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Lauro Pinto Cardoso Neto (Secretário-Geral da Procuradoria-Geral da República) discursando na cerimônia de recondução de Eunice Pereira Amorim Carvalhido ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT.
Recondução: Foto Discurso de Augusto Aras
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, realizando discurso; ao fundo e acima, tela com autoridades convidadas participando da cerimônia virtualmente pela plataforma Zoom.
Recondução: Foto Discurso de Antônio Marcos Dezan
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Antônio Marcos Dezan (Presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - AMPDFT) discursando durante a cerimônia de recondução de Eunice Pereira Amorim Carvalhido ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT.
Recondução: Foto Autoridades Convidadas
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia com autoridades convidadas participando da cerimônia presencialmente. Da esquerda para direita, 1ª fila: Ivana Farina Navarrete Pena (Conselheira do Conselho Nacional de Justiça), Rodrigo Delmasso (Vice-Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, representando o Presidente dessa Casa, Rafael Prudente); 2ª fila: Alberto Bastos Balazeiro (Procurador-geral do Trabalho), Márcio De Souza Oliveira (Secretário-Geral OAB - Distrito Federal, representando o Presidente dessa instituição, Délio Lins e Silva Jr), Oswaldo D'Albuquerque (Ouvidor Nacional do Ministério Público).
Recondução: Foto Autoridades Convidadas
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Da esquerda para direita: Katie de Sousa Lima Coelho (Procuradora de Justiça do MPDFT - membro do Conselho Superior), Rose Meire Cyrillo (Promotora de Justiça do MPDFT - Ouvidora) e Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza (Vice-Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT).
Recondução: Foto Autoridades Convidadas
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia com autoridades convidada participando da cerimônia presencialmente. Da esquerda para direita, 1ª fila: Antônio Pereira Duarte (Procurador-Geral de Justiça Militar), Paco Britto (Vice-Governador do Distrito Federal, representando o Governador Ibaneis Rocha, Raimundo Carreiro (Ministro do Tribunal de Contas da União); 2º fila: Trajano Sousa de Melo (Presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).
Recondução: Foto Auditório em Cerimônia de Posse
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia do Auditório durante a cerimônia de recondução.
Recondução: Foto Auditório em Cerimônia
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Integrantes do MPDFT e convidados no Auditório Andrelino Bento Santos Filho, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, durante a cerimônia de recondução de Leonardo Roscoe Bessa como Procurador-Geral de Justiça.
Recondução: Foto Acompanhamento do Hino Nacional
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Autoridades em posição de respeito, para acompanhamento do Hino Nacional brasileiro; ao fundo e acima, tela transmitindo a cerimônia ao vivo.
Recondução: Foto Acompanhamento do Hino Nacional
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Autoridades em posição de respeito, para acompanhamento do Hino Nacional brasileiro; ao fundo e acima, tela transmitindo a cerimônia ao vivo.
Recondução: Eunice Carvalhido com Autoridades
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Eunice Pereira Amorim Carvalhido recebendo cumprimentos. Da esquerda para direita: Eunice Pereira Amorim Carvalhido (reconduzida no cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT), Agnelo Queiroz (Governador do Distrito Federal) e Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior (Presidente da OAB Federal).
Pedro Sobreira Pirajá (1987 - 1988)
Parte de Galerias
Oitavo Corregedor-Geral, primeiro eleito para um biênio, exerceu o mandato de 1987 a 1988, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
Paulo Tavares Lemos (2004 - 2006)
Parte de Galerias
Primeiro Ouvidor, exerceu o cargo no período de 2004 a 2006, no mandato de Rogério Schietti Machado Cruz como Procurador-Geral de Justiça.
Nídia Correa Lima (1999 - 2002)
Parte de Galerias
Sexta Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1999 a 2002, em parte do mandato de Humberto Adjuto Ulhôa e de Eduardo José Oliveira de Albuquerque como Procuradores-Gerais de Justiça.
Moisés Antônio de Freitas (2006 - 2010)
Parte de Galerias
Décimo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2006 a 2010, durante os mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Moisés Antônio de Freitas (1996 - 2000)
Parte de Galerias
Sétimo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1996 a 2000, durante o mandato de Humberto Adjuto Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça.
Milton Sebastião Barbosa (1966)
Parte de Galerias
Primeiro Corregedor-Geral, exerceu o cargo no ano de 1966, em parte do período de José Júlio Guimarães Lima como Procurador-Geral de Justiça. Foi eleito pelo prazo de um ano.
Marluce Aparecida Barbosa Lima (1992 - 1996)
Parte de Galerias
11ª Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1992 a 1996. Nomeada 14 de maio, tomou posse e entrou em exercício em 8 de junho de 1992. Foi reconduzida em 7 de junho de 1994, para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 7 de junho de 1996.
Marluce Aparecida Barbosa Lima (1985)
Parte de Galerias
Sexta Corregedora-Geral, exerceu o cargo no ano de 1985, em parte do período de João Carneiro de Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça; foi a primeira Corregedora-Geral autônoma, especificamente designada para a função.
Marinita Maria da Silva (2005 - 2006)
Parte de Galerias
17º Corregedora-Geral, exerceu o mandato de 2005 a 2006, em parte dos mandatos de Rogério Schietti Machado Cruz e Leonardo Azeredo Bandarra como Procuradores-Gerais de Justiça.
Maria Rosynete de Oliveira Lima (2014 - 2018)
Parte de Galerias
Sétima Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo no período de 2014 a 2018, nos mandatos de Leonardo Roscoe Bessa como Procurador-Geral de Justiça.
Maria Rosynete de Oliveira Lima (2012 - 2014)
Parte de Galerias
Quarta Ouvidora, exerceu o cargo no período de 2012 a 2014, no mandato de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradora-Geral de Justiça.
Maria Aparecida Donati Barbosa (2006 - 2010)
Parte de Galerias
Nona Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2006 a 2010, durante os mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub (2008 - 2010)
Parte de Galerias
Quinta Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2008 a 2010, durante o segundo mandato de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Libanio Alves Rodrigues (2019 - 2023)
Parte de Galerias
Sexto Ouvidor, exerceu o cargo no período de 2019 a 2023, nos mandatos de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradora-Geral de Justiça.
Libanio Alves Rodrigues (2013 - 2015)
Parte de Galerias
12° Diretor-Geral, exerceu o cargo no período de 2013 a 2015, em parte do mandato de Eunice Pereira Amorim Carvalhido e de Leonardo Roscoe Bessa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Leopoldo César de Miranda Lima Filho (1961 - 1963)
Parte de Galerias
Terceiro Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1961 a 1963. Nomeado em 29 de setembro de 1961, tomou posse e assumiu o exercício em 6 de outubro. Exonerado, a pedido, em 21 de agosto de 1963.
Leonardo Roscoe Bessa (2014 - 2018)
Parte de Galerias
18º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2014 a 2018. Nomeado em 19 de novembro de 2014, tomou posse e entrou em exercício em 5 de dezembro de 2014. Foi reconduzido em 5 de dezembro de 2016 para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 5 de dezembro de 2018.
Leonardo Azeredo Bandarra (2006 - 2010)
Parte de Galerias
16º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2006 a 2010. Nomeado em 26 de junho de 2006, tomou posse e entrou em exercício em 6 de julho de 2006. Foi reconduzido em 26 de junho de 2008 para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 1 de julho de 2010.
Lenir de Azevedo (2009 - 2010)
Parte de Galerias
19º Corregedora-Geral, exerceu o mandato de 2009 a 2010, em parte do mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra e Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradores-Gerais de Justiça.
Lenir de Azevedo (1985 - 1986)
Parte de Galerias
Sétima Corregedora-Geral, primeira corregedora eleita, exerceu o mandato de 1985 a 1986, em parte do período de João Carneiro de Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça.
José Valdenor Queiroz Júnior (2019 - 2022)
Parte de Galerias
23º Corregedor-Geral, exerceu dois mandatos, de 2019 a 2020 e 2020 a 2022, nos dois mandatos de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradora-Geral de Justiça.
José Valdenor Queiroz Júnior (2010 - 2014)
Parte de Galerias
Sexto Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2010 a 2014, nos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradora-Geral de Justiça.
José Lourenço de Araújo Mourão (1991)
Parte de Galerias
11º Corregedor-Geral, exerceu o mandato, no lugar de Fernando Reis Lima, de 1991 a 1992, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
José Júlio Guimarães Lima (1964 - 1975)
Parte de Galerias
Quinto Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1964 a 1975. Nomeado em 13 de abril de 1964, tomou posse e assumiu o exercício em 14 de abril, entretanto, por força legal, já estava substituindo o seu antecessor desde o dia 2 de abril. Exonerado, a pedido, em 22 de maio de 1975.
José Hevaldo Rabello Mendes (1987 - 1989)
Parte de Galerias
Terceiro Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1987 a 1989, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
José Firmo Reis Soub (2004 - 2006)
Parte de Galerias
Oitavo Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2004 a 2006, durante o mandato de Rogério Schietti Machado Cruz como Procurador-Geral de Justiça.
José Eduardo Sabo Paes (2002 - 2004)
Parte de Galerias
14º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2002 a 2004. Nomeado em 6 de junho de 2002, tomou posse e entrou em exercício em 14 de junho. Permaneceu no cargo até 14 de junho de 2004.
José Eduardo Sabo Paes (2000 - 2002)
Parte de Galerias
Oitavo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2000 a 2002, durante o mandato de Eduardo José Oliveira de Albuquerque como Procurador-Geral de Justiça.
José Eduardo Sabo Paes (1992 - 1994)
Parte de Galerias
Quinto Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1992 a 1994, durante o mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
José Dilermando Meireles (1984 - 1985)
Parte de Galerias
Quarto Corregedor-Geral, exerceu o cargo de 1984 a 1985, acumulando, nessse período, a função com o cargo de Procurador-Geral de Justiça.
José Dilermando Meireles (1982 - 1985)
Parte de Galerias
Oitavo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1982 a 1985.Tomou posse e assumiu o exercício em 12 de abril de 1982. Exonerado, a pedido, em 9 de maio de 1985.
José de Nicodemos Alves Ramos (1994)
Parte de Galerias
Terceiro Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo de novembro a dezembro 1994, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
José de Nicodemos Alves Ramos (1989 - 1990)
Parte de Galerias
Nono Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 1989 a 1990, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
Jorge Ferreira Leitão (1974 - 1975)
Parte de Galerias
Terceiro Corregedor-Geral, exerceu o cargo no período de 1974 a 1975, em parte dos períodos de José Júlio Guimarães Lima e Hélio Pinheiro da Silva como Procuradores-Gerais de Justiça.
João Carneiro de Ulhôa (1985 - 1987)
Parte de Galerias
Nono Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1985 a 1987. Nomeado 9 de maio, tomou posse e entrou em exercício em 15 de maio de 1985. Exonerado, a pedido, em 9 de março de 1987, em virtude de haver tomado posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Parte de Galerias
Quinto Corregedor-Geral, exerceu o cargo no ano de 1985, acumulando, nesse período, a função com o cargo de Procurador-Geral de Justiça.
João Alberto Ramos (1995 - 1996)
Parte de Galerias
14º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 1995 a 1996, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Parte de Galerias
Segundo Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo de setembro a novembro de 1994, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Isabel Maria de Figueiredo Falcão Durães (2008 - 2012)
Parte de Galerias
Terceira Ouvidora, exerceu o cargo no período de 2008 a 2012, nos mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra e Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradores-Gerais de Justiça.
Humberto Adjuto Ulhôa (1996 - 2000)
Parte de Galerias
12º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1996 a 2000. Nomeado em 24 de maio, tomou posse e entrou em exercício em 11 de junho de 1996. Foi reconduzido em 10 de junho de 1998, para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 13 de junho de 2000.
Hélio Pinheiro da Silva (1975 - 1979)
Parte de Galerias
Sexto Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1975 a 1979. Nomeado dia 22 de maio de 1975, tomou posse e assumiu o exercício em 27 de maio. Exonerado, a pedido, em 23 de agosto de 1979.
Gladaniel Palmeira de Carvalho (2017-2018)
Parte de Galerias
22º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 2017 a 2018, em parte dos mandatos de Leonardo Roscoe Bessa e Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradores-Gerais de Justiça.
Gilvan Correia de Queiroz (1971 - 1974)
Parte de Galerias
Segundo Corregedor-Geral, exerceu o cargo no período de 1971 a 1974, em parte do período de José Júlio Guimarães Lima como Procurador-Geral de Justiça.
Parte de Galerias
Décimo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1987 a 1992. Nomeado em 28 de abril, tomou posse e entrou em exercício em 21 de maio de 1987. Exonerado, a pedido, em 16 de março de 1992.
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia oficial de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT.
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia oficial de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça do MPDFT.
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia oficial de Humberto Adjuto Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça do MPDFT.
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia oficial de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça do MPDFT.
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia oficial de João Carneiro de Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça do MPDFT.
Parte de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Fotografia oficial de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça do MPDFT.