Zenaide Souto Martins (2010 - 2014)
- BR DFMPDFT VPGJJA-ZSM
Parte de Galerias
Décima Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2010 a 2014, nos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procura-Geral de Justiça.
Zenaide Souto Martins (2010 - 2014)
Parte de Galerias
Décima Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2010 a 2014, nos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procura-Geral de Justiça.
Zenaide Souto Martins (1997 - 2000)
Parte de Galerias
15º Corregedora-Geral, exerceu o mandato no biênio de 1997 a 1998 e foi reconduzida para o biênio de 1999 a 2000; em parte dos mandatos de Humberto Adjuto Ulhôa e Eduardo José Oliveira de Albuquerque como Procuradores-Gerais de Justiça.
Parte de Galerias
Segundo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de março a setembro de 1961. Nomeado em 6 de março de 1961, tomou posse e assumiu o exercício em 13 de março. Exonerado, a pedido, em 29 de setembro 1961.
Wagner de Castro Araújo (2015 – 2023)
Parte de Galerias
13° Secretário-Geral, exerceu o cargo no período de 2015 a 2023, em parte do mandato de Leonardo Roscoe Bessa e nos dois mandatos de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradores-Gerais de Justiça.
Vitor Fernandes Gonçalves (2007 - 2008)
Parte de Galerias
18º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 2007 a 2008, em parte do mandato de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Vetuval Martins Vasconcelos (2010 - 2012)
Parte de Galerias
11º Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2010 a 2012, durante o primeiro mandato de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradora-Geral de Justiça.
Terezinha Sílvia Lavocat Galvão (1998 - 2000)
Parte de Galerias
Segunda Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 1998 a 2000, em parte dos mandatos de Humberto Adjuto Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça.
Temístocles de Mendonça Castro (1994 - 1998)
Parte de Galerias
Primeiro Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 1994 a 1998, em parte dos mandatos de Marluce Aparecida Barbosa Lima e Humberto Adjuto Ulhôa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Ruth Kicis Torrents Pereira (2004 - 2008)
Parte de Galerias
Quarta Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2004 a 2008, durante o mandato de Rogério Schietti Machado Cruz e o primeiro mandato Leonardo Azeredo Bandarra como Procuradores-Gerais de Justiça.
Rose Meire Cyrillo (2015 - 2019)
Parte de Galerias
Quinta Ouvidora, exerceu o cargo no período de 2014 a 2018, nos mandatos de Leonardo Roscoe Bessa como Procurador-Geral de Justiça.
Romeu Gonzaga Neiva (1996 - 1998)
Parte de Galerias
Quinto Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1996 a 1998, em parte do mandato de Humberto Adjuto Ulhôa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Rogerio Schietti Machado Cruz (2004 - 2006)
Parte de Galerias
15º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2004 a 2006. Nomeado em 29 de junho de 2004, tomou posse e entrou em exercício em 5 de julho, permaneceu no cargo até 6 de julho de 2006.
Pedro Sobreira Pirajá (1987 - 1988)
Parte de Galerias
Oitavo Corregedor-Geral, primeiro eleito para um biênio, exerceu o mandato de 1987 a 1988, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
Paulo Tavares Lemos (2004 - 2006)
Parte de Galerias
Primeiro Ouvidor, exerceu o cargo no período de 2004 a 2006, no mandato de Rogério Schietti Machado Cruz como Procurador-Geral de Justiça.
Nídia Correa Lima (1999 - 2002)
Parte de Galerias
Sexta Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1999 a 2002, em parte do mandato de Humberto Adjuto Ulhôa e de Eduardo José Oliveira de Albuquerque como Procuradores-Gerais de Justiça.
Moisés Antônio de Freitas (2006 - 2010)
Parte de Galerias
Décimo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2006 a 2010, durante os mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Moisés Antônio de Freitas (1996 - 2000)
Parte de Galerias
Sétimo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1996 a 2000, durante o mandato de Humberto Adjuto Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça.
Milton Sebastião Barbosa (1966)
Parte de Galerias
Primeiro Corregedor-Geral, exerceu o cargo no ano de 1966, em parte do período de José Júlio Guimarães Lima como Procurador-Geral de Justiça. Foi eleito pelo prazo de um ano.
Marluce Aparecida Barbosa Lima (1992 - 1996)
Parte de Galerias
11ª Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1992 a 1996. Nomeada 14 de maio, tomou posse e entrou em exercício em 8 de junho de 1992. Foi reconduzida em 7 de junho de 1994, para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 7 de junho de 1996.
Marluce Aparecida Barbosa Lima (1985)
Parte de Galerias
Sexta Corregedora-Geral, exerceu o cargo no ano de 1985, em parte do período de João Carneiro de Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça; foi a primeira Corregedora-Geral autônoma, especificamente designada para a função.
Marinita Maria da Silva (2005 - 2006)
Parte de Galerias
17º Corregedora-Geral, exerceu o mandato de 2005 a 2006, em parte dos mandatos de Rogério Schietti Machado Cruz e Leonardo Azeredo Bandarra como Procuradores-Gerais de Justiça.
Maria Rosynete de Oliveira Lima (2014 - 2018)
Parte de Galerias
Sétima Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo no período de 2014 a 2018, nos mandatos de Leonardo Roscoe Bessa como Procurador-Geral de Justiça.
Maria Rosynete de Oliveira Lima (2012 - 2014)
Parte de Galerias
Quarta Ouvidora, exerceu o cargo no período de 2012 a 2014, no mandato de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradora-Geral de Justiça.
Maria Aparecida Donati Barbosa (2006 - 2010)
Parte de Galerias
Nona Vice-Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2006 a 2010, durante os mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub (2008 - 2010)
Parte de Galerias
Quinta Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2008 a 2010, durante o segundo mandato de Leonardo Azeredo Bandarra como Procurador-Geral de Justiça.
Libanio Alves Rodrigues (2019 - 2023)
Parte de Galerias
Sexto Ouvidor, exerceu o cargo no período de 2019 a 2023, nos mandatos de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradora-Geral de Justiça.
Libanio Alves Rodrigues (2013 - 2015)
Parte de Galerias
12° Diretor-Geral, exerceu o cargo no período de 2013 a 2015, em parte do mandato de Eunice Pereira Amorim Carvalhido e de Leonardo Roscoe Bessa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Leopoldo César de Miranda Lima Filho (1961 - 1963)
Parte de Galerias
Terceiro Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1961 a 1963. Nomeado em 29 de setembro de 1961, tomou posse e assumiu o exercício em 6 de outubro. Exonerado, a pedido, em 21 de agosto de 1963.
Leonardo Roscoe Bessa (2014 - 2018)
Parte de Galerias
18º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2014 a 2018. Nomeado em 19 de novembro de 2014, tomou posse e entrou em exercício em 5 de dezembro de 2014. Foi reconduzido em 5 de dezembro de 2016 para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 5 de dezembro de 2018.
Leonardo Azeredo Bandarra (2006 - 2010)
Parte de Galerias
16º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2006 a 2010. Nomeado em 26 de junho de 2006, tomou posse e entrou em exercício em 6 de julho de 2006. Foi reconduzido em 26 de junho de 2008 para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 1 de julho de 2010.
Lenir de Azevedo (2009 - 2010)
Parte de Galerias
19º Corregedora-Geral, exerceu o mandato de 2009 a 2010, em parte do mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra e Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradores-Gerais de Justiça.
Lenir de Azevedo (1985 - 1986)
Parte de Galerias
Sétima Corregedora-Geral, primeira corregedora eleita, exerceu o mandato de 1985 a 1986, em parte do período de João Carneiro de Ulhôa como Procurador-Geral de Justiça.
José Valdenor Queiroz Júnior (2019 - 2022)
Parte de Galerias
23º Corregedor-Geral, exerceu dois mandatos, de 2019 a 2020 e 2020 a 2022, nos dois mandatos de Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradora-Geral de Justiça.
José Valdenor Queiroz Júnior (2010 - 2014)
Parte de Galerias
Sexto Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2010 a 2014, nos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradora-Geral de Justiça.
José Lourenço de Araújo Mourão (1991)
Parte de Galerias
11º Corregedor-Geral, exerceu o mandato, no lugar de Fernando Reis Lima, de 1991 a 1992, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
José Júlio Guimarães Lima (1964 - 1975)
Parte de Galerias
Quinto Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1964 a 1975. Nomeado em 13 de abril de 1964, tomou posse e assumiu o exercício em 14 de abril, entretanto, por força legal, já estava substituindo o seu antecessor desde o dia 2 de abril. Exonerado, a pedido, em 22 de maio de 1975.
José Hevaldo Rabello Mendes (1987 - 1989)
Parte de Galerias
Terceiro Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1987 a 1989, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
José Firmo Reis Soub (2004 - 2006)
Parte de Galerias
Oitavo Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2004 a 2006, durante o mandato de Rogério Schietti Machado Cruz como Procurador-Geral de Justiça.
José Eduardo Sabo Paes (2002 - 2004)
Parte de Galerias
14º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2002 a 2004. Nomeado em 6 de junho de 2002, tomou posse e entrou em exercício em 14 de junho. Permaneceu no cargo até 14 de junho de 2004.
José Eduardo Sabo Paes (2000 - 2002)
Parte de Galerias
Oitavo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2000 a 2002, durante o mandato de Eduardo José Oliveira de Albuquerque como Procurador-Geral de Justiça.
José Eduardo Sabo Paes (1992 - 1994)
Parte de Galerias
Quinto Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1992 a 1994, durante o mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
José Dilermando Meireles (1984 - 1985)
Parte de Galerias
Quarto Corregedor-Geral, exerceu o cargo de 1984 a 1985, acumulando, nessse período, a função com o cargo de Procurador-Geral de Justiça.
José Dilermando Meireles (1982 - 1985)
Parte de Galerias
Oitavo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1982 a 1985.Tomou posse e assumiu o exercício em 12 de abril de 1982. Exonerado, a pedido, em 9 de maio de 1985.
José de Nicodemos Alves Ramos (1994)
Parte de Galerias
Terceiro Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo de novembro a dezembro 1994, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
José de Nicodemos Alves Ramos (1989 - 1990)
Parte de Galerias
Nono Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 1989 a 1990, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
Jorge Ferreira Leitão (1974 - 1975)
Parte de Galerias
Terceiro Corregedor-Geral, exerceu o cargo no período de 1974 a 1975, em parte dos períodos de José Júlio Guimarães Lima e Hélio Pinheiro da Silva como Procuradores-Gerais de Justiça.
João Carneiro de Ulhôa (1985 - 1987)
Parte de Galerias
Nono Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1985 a 1987. Nomeado 9 de maio, tomou posse e entrou em exercício em 15 de maio de 1985. Exonerado, a pedido, em 9 de março de 1987, em virtude de haver tomado posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Parte de Galerias
Quinto Corregedor-Geral, exerceu o cargo no ano de 1985, acumulando, nesse período, a função com o cargo de Procurador-Geral de Justiça.
João Alberto Ramos (1995 - 1996)
Parte de Galerias
14º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 1995 a 1996, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Parte de Galerias
Segundo Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo de setembro a novembro de 1994, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Isabel Maria de Figueiredo Falcão Durães (2008 - 2012)
Parte de Galerias
Terceira Ouvidora, exerceu o cargo no período de 2008 a 2012, nos mandatos de Leonardo Azeredo Bandarra e Eunice Pereira Amorim Carvalhido como Procuradores-Gerais de Justiça.
Humberto Adjuto Ulhôa (1996 - 2000)
Parte de Galerias
12º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1996 a 2000. Nomeado em 24 de maio, tomou posse e entrou em exercício em 11 de junho de 1996. Foi reconduzido em 10 de junho de 1998, para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 13 de junho de 2000.
Hélio Pinheiro da Silva (1975 - 1979)
Parte de Galerias
Sexto Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1975 a 1979. Nomeado dia 22 de maio de 1975, tomou posse e assumiu o exercício em 27 de maio. Exonerado, a pedido, em 23 de agosto de 1979.
Gladaniel Palmeira de Carvalho (2017-2018)
Parte de Galerias
22º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 2017 a 2018, em parte dos mandatos de Leonardo Roscoe Bessa e Fabiana Costa Oliveira Barreto como Procuradores-Gerais de Justiça.
Gilvan Correia de Queiroz (1971 - 1974)
Parte de Galerias
Segundo Corregedor-Geral, exerceu o cargo no período de 1971 a 1974, em parte do período de José Júlio Guimarães Lima como Procurador-Geral de Justiça.
Parte de Galerias
Décimo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1987 a 1992. Nomeado em 28 de abril, tomou posse e entrou em exercício em 21 de maio de 1987. Exonerado, a pedido, em 16 de março de 1992.
Parte de Galerias
Décimo Corregedor-Geral, devido à sua aposentadoria, exerceu o mandato somente no primeiro semestre de 1991, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
Fabiana Costa Oliveira Barreto (2018 - 2022)
Parte de Galerias
19º Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2018 a 2022. Nomeada em 30 de outubro de 2018, tomou posse e entrou em exercício em 5 de dezembro de 2018. Foi reconduzida em 13 de novembro de 2020 para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 3 de outubro de 2022.
Everards Mota e Matos (1993 - 1994)
Parte de Galerias
Primeiro Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1993 a 1994, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Eunice Pereira Amorim Carvalhido (2010 - 2014)
Parte de Galerias
17ª Procuradora-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2010 a 2014. Nomeada em 30 de junho de 2010, tomou posse e entrou em exercício em 4 de agosto de 2010. Foi reconduzida em 3 de outubro de 2012 para mais um mandato de dois anos. Permaneceu no cargo até 30 de outubro de 2014.
Emival Ferreira de Freitas (1989 - 1992)
Parte de Galerias
Quarto Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1989 a 1992, em parte do período de Geraldo Nunes como Procurador-Geral de Justiça.
Elvan do Nascimento Loureiro (1992)
Parte de Galerias
12º Corregedor-Geral, exerceu o cargo de agosto a dezembro 1992, Corregedor-Geral substituto de José Lourenço de Araújo Mourão, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Eduardo José Oliveira de Albuquerque (2000 - 2002)
Parte de Galerias
13º Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2000 a 2002. Nomeado em 6 de junho, tomou posse e entrou em exercício em 13 de junho de 2000. Permaneceu no cargo até 14 de junho de 2002.
Eduardo José Oliveira de Albuquerque (2002 - 2004)
Parte de Galerias
Sétimo Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 2002 a 2004, durante o mandato de José Eduardo Sabo Paes como Procurador-Geral de Justiça.
Dimas Ribeiro da Fonseca (1980 - 1982)
Parte de Galerias
Sétimo Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1980 a 1982. Nomeado, tomou posse e assumiu o exercício em 5 de fevereiro de 1980. Exonerado em 19 de março de 1982, em virtude de nomeação para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Dario Délio Cardoso (1960 - 1961)
Parte de Galerias
Primeiro Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1960 a 1961. Nomeado em 6 de julho de 1960, tomou posse e assumiu o exercício no mesmo dia. Exonerado, a pedido, em 6 de fevereiro de 1961.
Carlos Eduardo Magalhães de Almeida (2015 - 2016)
Parte de Galerias
21º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 2015 a 2016, em parte do mandato de Leonardo Roscoe Bessa como Procurador-Geral de Justiça.
Benis Silva Queiroz Bastos (2011 - 2014)
Parte de Galerias
Vigésima Corregedora-Geral, exerceu o mandato no biênio de 2011 a 2012 e foi reconduzida para o biênio de 2013 a 2014; em parte dos mandatos de Eunice Pereira Amorim Carvalhido e Leonardo Roscoe Bessa como Procuradores-Gerais de Justiça.
Attila Sayol de Sá Peixoto (1963 - 1964)
Parte de Galerias
Quarto Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1963 a 1964. Nomeado em 21 de agosto de 1963, tomou posse em 24 de agosto. Exonerado, a pedido, 13 de abril de 1964.
Arthur Sebastião Cezar da Silva (1960 - 1975)
Parte de Galerias
Primeiro Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1960 a 1975, durante os períodos de Dário Délio Cardoso, Walter Ceneviva, Leopoldo César de Miranda Lima Filho, Attila Sayol de Sá Peixoto e José Júlio Guimarães Lima como Procuradores-Gerias de Justiça.
Antonio Marcos Dezan (2002 - 2006)
Parte de Galerias
Novo Secretário-Geral, exerceu o cargo de 2002 a 2006, durante os mandatos de José Eduardo Sabo Paes e Rogério Schietti Machado Cruz como Procuradores-Gerais de Justiça.
Antonio Marcos Dezan (1994 - 1996)
Parte de Galerias
Sexto Secretário-Geral, exerceu o cargo de 1994 a 1996, durante o mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Antonio Ezequiel de Araújo Neto (2000 - 2004)
Parte de Galerias
Terceiro Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, exerceu o cargo de 2000 a 2004, durante os mandatos de Eduardo José Oliveira de Albuquerque e José Eduardo Sabo Paes como Procuradores-Gerais de Justiça.
Amarílio Tadeu Freesz de Almeida (2001 - 2004)
Parte de Galerias
16º Corregedor-Geral, exerceu o mandato no biênio de 2001 a 2002 e foi reconduzido para o biênio de 2003 a 2004; em parte dos mandatos de Eduardo José Oliveira de Albuquerque, José Eduardo Sabo Paes e Rogério Schietti Machado Cruz como Procuradores-Gerais de Justiça.
Adilson Rodrigues (1995 - 1996)
Parte de Galerias
Quarto Vice-Procurador-Geral de Justiça, exerceu o cargo no período de 1995 a 1996, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.
Adilson Rodrigues (1993 - 1994)
Parte de Galerias
13º Corregedor-Geral, exerceu o mandato de 1993 a 1994, em parte do mandato de Marluce Aparecida Barbosa Lima como Procuradora-Geral de Justiça.